Reports for Werner Herbert Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Herbert Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005274000, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MEW Immobilien AG, in Würenlingen, CHE-255.816.360, c/o Werner Herbert Meier, Oberbodenstrasse 1, 5303 Würenlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.08.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.08.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meier, Werner Herbert, von Würenlingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Castelli, Iris Doris, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3054249, Commercial Registry Office Aargau, (400)
A. Meier AG, in Würenlingen, CHE-107.139.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2012, Publ. 6566086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Walter, von Würenlingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Würenlingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Denise, von Würenlingen, in Zetzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Werner, von Würenlingen, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6214650, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Werner Meier Haustechnik AG, in Würenlingen, CH-400.3.006.746-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.1995, S. 5952).
Statutenänderung:
09.06.2011.
Zweck neu:
Beratung, Projektierung und Ausführung aller Haustechnikgebiete, insbesondere Planung und Ausführung von sanitären Installationen, Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 30.6.1986 des Geschäftes von Werner Meier, in Würenlingen;
vom Übernahmepreis wurden CHF 100'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Werner, von Würenlingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Elsbeth, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Würenlingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Karin, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.