Reports for Richard Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3780803, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Genossenschaft zum Eichenen Fass, in Schaffhausen, CHE-100.596.349, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, Publ. 5604850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritzmann-Bräuninger, Jacqueline, von St. Gallen, in Flurlingen, Präsidentin der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Freivogel, Georg, von Gelterkinden, in Lohn SH, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Hübscher, Monika, von Thayngen, in Feuerthalen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Furrer Silvestri, Katharina, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Hangartner, Regula, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Meier, Richard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Ritzmann, Martin, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Schmutz, Christoph, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Schönberger, Jonas, von Neunkirch, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesmann, Ursina Barbara, von Neunforn, in Schaffhausen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Adrian Fridolin Nepomuk, von Glarus Nord, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Niklaus Leander, von Neckertal, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schraff, Eva Selina, von Köniz, in Neunkirch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sepan, Simon, von Arni (BE), in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valley, Noah Michel, von Haute-Ajoie, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6578056, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stiftung Pro Iuliomago, in Schaffhausen, CH-290.7.004.263-4, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 15, Publ. 4751698).
Domizil neu:
bei Richard Meier, Rosenbergstrasse 10, 8200 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächtold, Dr. Kurt, von Osterfingen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Rüeger, Kurt, von Zürich, in Schaffhausen, Kassier, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Richard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Fehr, Hans-Jürg, von Wagenhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Hellstern, Peter, von Deutschland, in Villingen-Schwenningen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schultheiss, Dr. Max, von Feuerthalen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zubler, Kurt, von Hunzenschwil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rahm Treuhand AG (CH-290.3.013.755-4) (RAB 501'780), in Wilchingen, Revisionsstelle.
Publication number: 4571266, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
WWF Laden Schaffhausen, in Schaffhausen, CH-290.5.013.744-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2001, S. 1205).
Firma neu:
WWF Laden Schaffhausen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 6. Mai 2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manns, Dieter, von Deutschland, in Beringen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schuster, Alexandra, von Männedorf, in Schaffhausen, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Dieter, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüschweiler, Brigitta, von Hefenhofen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Richard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Jürgen, von Schmiedrued, in Schaffhausen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Kassier mit Einzelunterschrift].