Reports for Rafael Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rafael Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005498993, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hans und Hilde Schütze - Schütze Stiftung, in Adliswil, CHE-173.734.759, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421943).
Domizil neu:
c/o Dr. Robert Siegrist, Obertilistrasse 11, 8134 Adliswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rafael, von Bülach, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1964339, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hans und Hilde Schütze - Schütze Stiftung, in Zürich, CHE-173.734.759, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dietrich, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Christoph, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rafael, von Bülach, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CHE-102.481.869), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CH-020.3.907.041-0)].
Publication number: 6622828, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SIGI Sport Management AG, in Zürich, CH-020.3.912.122-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 34, Publ. 5954116).
Firma neu:
SIGI Sport Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Dr. Robert, von Kilchberg ZH und Zürich, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier, Rafael, von Bülach, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].