Reports for Philipp Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Philipp Meier
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006125521, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CASA Immobilium AG, in Zürich, CHE-100.187.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138034).
Firma neu:
CASA Immobilium AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Philipp, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3220595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
City Appartements AG, in Zürich, CHE-109.385.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, Publ. 6468410).
Statutenänderung:
30.11.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben von Hotels und Appartementhäusern, letztere mehrheitlich möbliert und mit hotelähnlichem Service, sowie die Vermittlung von Appartements und Wohnungen. Die Gesellschaft mietet, verwaltet und vermietet ganze Häuser oder einzelne Appartements. Ebenfalls bezweckt die Gesellschaft die Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von nicht möblierten Wohnungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Gemäss Erklärung vom 30.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seewer, Cornelia, von Gsteig, in Fällanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
auditpoint ag revisionsgesellschaft (CH-020.3.033.724-2), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Philipp, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6382152, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CASA Immobilium AG, in Zürich, CH-020.3.904.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 30, Publ. 5663518).
Statutenänderung:
26.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
auditpoint ag revisionsgesellschaft (CH-020.3.033.724-2), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Eveline, von Bauma, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bütschwil];
Meier, Philipp, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].