Reports for Michael Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Meier
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6458150, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Stube plus, in Marthalen, CH-020.6.001.395-3, Verein (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 24, Publ. 5671124).
Domizil neu:
c/o Vlasta Stalder, Leebere 12, 8460 Marthalen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Michael, von Wilchingen, in Marthalen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard-Mätzler, Susanna, von Hohenrain, in Sattel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5671124, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Stube plus, in Marthalen, CH-020.6.001.395-3, c/o SB Personalberatung AG, Oberdorf 2, 8460 Marthalen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
07.05.2010.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Betreuung und Beratung sozialtherapeutischer Institutionen und Wohngemeinschaften bzw. deren Betriebsgesellschaften. Insbesondere wirkt der Verein als Aufsichts- und Trägerschafts-Instanz für die Wohngruppe Stube, Frau Vlasta Stalder, Marthalen bzw. die Wohngruppe Stube GmbH, Marthalen.
Mittel:
Beiträge der Mitglieder, Spenden und Zuwendungen aller Art von Gönnern.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand mind. 3 Mitgliedern und Rechnungsrevisor.
Eingetragene Personen:
Burri, Hans. M., von Malters, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hamel-Zupancic, Vlasta, von Thayngen, in Andelfingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Michael, von Wilchingen, in Marthalen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4514730, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Adecco ressources humaines S.A, in Schaffhausen, CH-290.9.001.123-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 13, Publ. 3841166).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-550-0176928-2.
Statuten Hauptsitz neu:
[gestrichen].
Registrierung Hauptsitz neu:
[gestrichen] [bisher: Eingetragen im Handelsregister am Hauptsitz: 12.11.1965].Zweck Hauptsitz neu: [gestrichen].
Kapital Hauptsitz neu:
[gestrichen] [bisher: Kapital Hauptsitz: Aktienkapital CHF 7'000'000.--].Angaben zur Zweigniederlassung neu: Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst [bisher: Die Zweigniederlassung wird ferner durch einen Handlungsbevollmächtigten mit Einzelunterschrift vertreten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Agoras, Michaelis, von Griechenland, in Uster, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Reuter, Thomas, von Wallisellen, in Lutry, Delegierter, mit Unterschrift zu zweien;
Picarelli, Sergio, von Italien, in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Meier, Michael, von Wilchingen, in Marthalen, mit Prokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Thöni, Markus, von Rifferswil, in Pully, Direktor, mit Unterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Rauber, Patrick, von Chavannes-le-Chêne, in Pully, mit Prokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.