Reports for Franz Werner Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Werner Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005569124, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MMW Bautechnik GmbH, in Schneisingen, CHE-329.479.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292721).
Statutenänderung:
20.09.2022.
Firma neu:
ML HausBau GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Verwaltung, Vermietung, Erwerb, Verkauf, Vermittlung und Finanzierung von Liegenschaften im In- und Ausland;
Planung, Projektierung und Realisierung von Neu- und Umbauten sowie von Gebäudesanierungen;
Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten;
Bauberatungen und Ausführen von Bauprojekten als Total- oder Generalunternehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauter, Camillo, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Franz Werner, von Würenlingen, in Schneisingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: HR02-1005292721, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MMW Bautechnik GmbH, in Schneisingen, CHE-329.479.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3503083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein Mastruzzo AG (CHE-348.586.020), in Fislisbach, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mastruzzo, Carmelo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Pascal, von Fislisbach, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Laube AG Bauunternehmung (CHE-105.776.120), in Schneisingen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meier, Fabian Philipp, von Würenlingen, in Siglistorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Franz Werner, von Würenlingen, in Schneisingen, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3503083, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MMW Bautechnik GmbH, in Schneisingen, CHE-329.479.599, Dorfstrasse 22, 5425 Schneisingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2017.
Zweck:
Ausführen von Spezialbauarbeiten aller Art wie Kernbohrungen, Schneidearbeiten etc. sowie Beratungen im Bauwesen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, überbauen, sanieren, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meier-Laube AG Bauunternehmung (CHE-105.776.120), in Schneisingen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wettstein Mastruzzo AG (CHE-348.586.020), in Fislisbach, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mastruzzo, Carmelo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Fabian Philipp, von Würenlingen, in Siglistorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Franz Werner, von Würenlingen, in Schneisingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wettstein, Pascal, von Fislisbach, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.