Reports for Silvia Meier-Buck
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvia Meier-Buck
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005551406, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Genossenschaft Storchen Löhningen, in Löhningen, CHE-112.515.754, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3752399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunetti, Renato, von Windisch, in Löhningen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Benno, von Neuhausen am Rheinfall, in Löhningen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Buck, Silvia, von Schleitheim, in Siblingen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plieninger, Andreas, von Dachsen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4335405, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
BS Bank Schaffhausen AG, in Hallau, CHE-105.994.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Buck, Silvia, von Schleitheim, in Siblingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3752399, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Genossenschaft Storchen Löhningen, in Löhningen, CHE-112.515.754, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 956011).
Statutenänderung:
17.05.2017.
Zweck neu:
Die Genossenschaft fördert die Interessen der älteren Gemeindeeinwohner, in gemeinsamer Selbsthilfe, indem sie auf die Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe zugeschnittene Alterswohnungen vermietet und betreibt. Sie betrachtet sich als ein wichtiges, zeitgemässes Glied der gemeinnützigen Einrichtungen in der Gemeinde Löhningen und will dort, wo es sinnvoll ist und wo Synergien erzielt werden können, eng mit den Gemeindebehörden und den sozialen und fürsorglichen Institutionen der Gemeinde zusammenarbeiten. Ziel der Genossenschaft ist es, die auf dem Areal 'Storchen' in der Gemeinde Löhningen erstellten Alterswohnungen sowie die weiteren Infrastrukturräume zu bewirtschaften und diese zu fairen Preisen zu vermieten. Die Genossenschaft ist Eigentümerin der Alterswohnungen, Gemeinschaftsräume und des Umgeländes. Die Vermietung einer Genossenschaftswohnung erfolgt aufgrund des Reglements über die Vermietung von Wohnungen. Der Vorstand kann Ausnahmen bewilligen. Es wird ein Mietvertrag abgeschlossen, der für das Mietverhältnis allein massgebend ist.
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin, Peter, von Schaffhausen, in Löhningen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Schöttli, Hans Peter, von Hallau, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Ulrich-Maier, Elisabeth, von Waltalingen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Unterschrift zu zweien, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunetti, Renato, von Windisch, in Löhningen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Buck, Silvia, von Schleitheim, in Siblingen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Unterschrift zu zweien, mit Unterschrift zu zweien];
Tanner, Samuel, von Herisau, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spörndli, Anna Margaretha, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.