Reports for Lutz Christian Mayer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lutz Christian Mayer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005231481, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hellma Schweiz AG, in Buchs (ZH), CHE-107.733.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caprez Hunter, Andrea, von Zürich und Trin, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagenbucher, Roland, von Wetzikon (ZH), in Oetwil an der Limmat, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Lutz Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wittnau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 3945936, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hellma SA, bisher in Basel, CH-270.3.002.985-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 13.11.2003, S. 5, Publ. 1258030).
Gründungsstatuten:
13.01.1965.
Statutenänderung:
9.05.2007.
Firma neu:
Hellma Schweiz AG.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
Schwäntenmos 15, 8126 Zumikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Fabrikation von glastechnischen und optischen Geräten, Messinstrumenten und ähnlichen Erzeugnissen, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen, Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen und verwalten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klarer, Thomas, von Basel und Appenzell, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gerold Wyler, Cécile, von Basel, in Riehen, mit Einzelprokura;
Neubad Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez Hunter, Andrea, von Zürich und Trin, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Lutz Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wittnau (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Santschi & Partner Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.