Reports for Susanne Maurer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanne Maurer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1155141, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Förderung des traditionellen Handwerks im Zürcher Berggebiet, in Bauma, CH-020.7.000.443-8, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, Publ. 6825178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonaldi, Roland, von Oberglatt, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Susanne, von Zürich, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertig, Marie Agnes, von Rüderswil, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1112671, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Heimatwerk Züri Oberland, in Bauma, CH-020.5.900.577-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 24, Publ. 5350650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Hansrudolf, von Hittnau, in Hittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Jakob, von Bauma, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonaldi, Roland, von Oberglatt, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Susanne, von Zürich, in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläpfer, Brigitte, von Rehetobel und Fischenthal, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Christine, von Bergdietikon, in Bäretswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Rita, von Adelboden, in Auslikon(Pfäffikon), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertig, Marie Agnes, von Rüderswil, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Ruth, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Johannes, von Zürich, in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Silvia, von Bauma und Eriswil, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Limberger, Barbara, von Gossau ZH, in Laupen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5350650, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Heimatwerk Bauma, in Bauma, CH-020.5.900.577-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2001, S. 7336).
Statutenänderung:
06.05.2003.
Firma neu:
Genossenschaft Heimatwerk Züri Oberland.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Zirkular. Gemäss Erklärung vom 01.04.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiser, Stephan, von Pfäffikon, in Bauma, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Alice, von Dinhard, in Dinhard, Vizepräsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joseph, Rosa Maria, von Bronschhofen, in Hittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Elisabeth, von Fischenthal, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Dr. Laurenz, von Wetzikon ZH und St. Gallen, in Wetzikon ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nef, Walter, von Urnäsch, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Hansrudolf, von Hittnau, in Hittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Jakob, von Bauma, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertels, Rudolf, von Bauma, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonaldi, Roland, von Oberglatt, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Felix, von Bäretswil, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Susanne, von Zürich, in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläpfer, Brigitte, von Rehetobel und Fischenthal, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Christine, von Bergdietikon, in Bäretswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].