Reports for Luigi Massafra
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luigi Massafra
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005060798, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gastro Marcus Aurelius GmbH, in Meggen, CHE-320.912.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Massafra, Luigi, von Emmen, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nahas, Emad, italienischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1004500437, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gastro Marcus Aurelius GmbH, in Meggen, CHE-320.912.489, Luzernerstrasse 15, 6045 Meggen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2018.
Zweck:
Führung von Restaurations- und Gastronomiebetrieben jeglicher Art sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 25.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Nahas, Emad, italienischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Massafra, Luigi, von Emmen, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5712786, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Antonio Caviglia AG, in Luzern, CH-100.3.005.209-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 9, Publ. 5564870).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 30.06.2010 Aktiven von CHF 338'200.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.-- auf die Caviglia Parts AG, in Luzern (CH-100.3.791.629-7).
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviglia-Odermatt, Antonio, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massafra, Luigi, von Emmen, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].