Reports for Fabio Masiero
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabio Masiero
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005744950, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OCRAM GmbH, in Wangen (SZ), CHE-115.010.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994424).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
c/o Christina Eberhard, Sagenriet 4, 8853 Lachen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masiero, Fabio, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masiero-Eberhard, Heidi, von Rapperswil-Jona und Schänis, in Eschenbach (SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wangen (SZ)];
Masiero, Marco, von Rapperswil-Jona, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen (SZ)].
Publication number: 5208506, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OCRAM GmbH, in Lachen, CH-130.4.014.807-2, bei Karl Nesshold, Sagenriet 4, 8853 Lachen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.07.2009.
Zweck:
Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen aller Art sowie Beratungen im Allfinanz-Bereich;
Handel mit Waren aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.7.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Masiero-Eberhard, Heidi, von Rapperswil-Jona und Schänis, in St. Gallenkappel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Berli, Roland, von Ottenbach, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Masiero, Fabio, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.