Reports for Esther Martz-Marti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Esther Martz-Marti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004912400, Commercial Registry Office Berne, (36)
marti media ag, in Wohlen bei Bern, CHE-106.215.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532409).
Statutenänderung:
10.06.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist ein Dienstleistungs- und Produktionsbetrieb in der Medien- und Kommunikationsbranche. Sie bezweckt die Konzeption und Herstellung digitaler Daten und deren mediengerechte Weiterverarbeitung sowie den Handel mit Dienstleistungen und Waren. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Kauf, den Verkauf und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Refiba Treuhand AG (CHE-106.847.716), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Pfister, Anita, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Martz-Marti, Esther, von Bremgarten bei Bern und Glarus Süd, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1876753, Commercial Registry Office Berne, (36)
marti media ag, in Wohlen bei Bern, CHE-106.215.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Walter Samuel, von Engi, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rohrbach, Markus, von Guggisberg, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Pfister, Anita, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Engi, in Uettligen, Mitglied und Sekretärin mit Einzelunterschrift];
Martz-Marti, Esther, von Bremgarten bei Bern und Glarus Süd, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engi];
Marti, Urs, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Engi];
Refiba Treuhand AG (CHE-106.847.716), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Refiba Treuhand AG (CH-217.0.140.159-9)].
Publication number: 1876781, Commercial Registry Office Berne, (36)
Walter Marti AG, in Wohlen bei Bern, CHE-100.144.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Walter Samuel, von Engi, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Pfister, Anita, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Engi, in Uettligen, Mitglied und Sekretärin mit Einzelunterschrift];
Marti, Urs, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martz-Marti, Esther, von Bremgarten bei Bern und Glarus Süd, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Refiba Treuhand AG (CHE-106.847.716), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Refiba Treuhand AG (CH-217.0.140.159-9)].