Reports for Iwan David Martin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Iwan David Martin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005891961, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
IDM Management AG, in Wollerau, CHE-201.078.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803824).
Firma neu:
IDM Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IDM Management Ltd in liquidation) (IDM Management SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Iwan, von Basel, in Seedorf (BE), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005464456, Commercial Registry Office Berne, (36)
T-Systems Schweiz AG, in Münchenbuchsee, CHE-101.280.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ordoñez del Campo, Elena Maria, deutsche Staatsangehörige, in Schwetzingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidler, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Puk, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinze, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martin, Iwan David, von Basel, in Seedorf BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stampfli, Heinz, von Etziken, in Kriegstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004803824, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
IDM Management AG, in Wollerau, CHE-201.078.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spothelfer, Claudia, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Iwan, von Basel, in Seedorf (BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.