Reports for Gilles Martin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Gilles Martin
Holdings
Newest SOGC notifications: Gilles Martin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005546127, Commercial Registry Office Valais, (626)
PCL Fiduciaire-Assurances-Informatique Sàrl, à Sion, CHE-360.322.087, société à responsabilité limitée (No. FOSC 119 du 22.06.2022, Publ. 1005502120).
Modification des statuts:
07.06.2022. 07.06.2022.
Transformation:
capital social porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 100'000.00 contre remise en échange à l'associé de 800 parts sociales de CHF 100.00. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 07.06.2022 et bilan au 01.01.2022 présentant des actifs de CHF 156'963.31 et des passifs envers les tiers de CHF 56'963.31, soit un actif net de CHF 100'000.00. En tenant compte de l'augmentation de capital préalable, l'associé reçoit 1'000 actions nominatives de CHF 100.00 de valeur nominale, liées selon statuts, entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
Martin Fiduciaire SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée, par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Claire Lise, de Agiez, à Sion, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Martin, Gilles, de Sion, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle];
Martin, Grégory, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Tavernier, Stéphanie, de Sion, à Sion, administratrice, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005502120, Commercial Registry Office Valais, (626)
PCL Fiduciaire-Assurances-Informatique Sàrl, à Sion, CHE-360.322.087, société à responsabilité limitée (No. FOSC 113 du 14.06.2017, p.0, Publ. 3578537).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Claise Lise, de Agiez, à Salins (Sion), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Martin, Gilles, de Sion, à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005490861, Commercial Registry Office Valais, (626)
Martin Berner Vuilleumier & Cie SA, à Sion, CHE-102.381.156, société anonyme (No. FOSC 85 du 04.05.2020, Publ. 1004882605).
Modification des statuts:
18.05.2022.
Nouvelle raison sociale:
Martin Gestion SA.
Nouveau but:
La société a pour but d'exercer l'activité de gestionnaire de fortune au sens de la Loi sur les Services Financiers (LSFin) et la Loi sur les Etablissements Financiers (LEFin). Elle peut également ouvrir des succursales.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Apport : selon convention du 02.08.2000, MM. Gilles Martin, Michel Berner et Dominique Vuilleumier font apport de mobilier de bureau d'une valeur totale de CHF 121'471.--, accepté pour CHF 94'000.--. En contrepartie, les apportants reçoivent 940 actions de CHF 100.--.].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par écrit, par lettre recommandée ou par un moyen jugé adéquat.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Claivaz, Charles Albert, de Conthey, à Sion, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Martin, Grégory, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, vice-président, avec signature collective à deux];
Martin, Gilles, de Sion, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Tavernier, Stéphanie Andrée, de Sion, à Sion, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].