Reports for Manuel Martin Albert
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Martin Albert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1593557, Commercial Registry Office Zug, (170)
SANTO DOMINGO INVESTMENTS GmbH, in Zug, CHE-323.929.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926383).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Stammkapital neu:
CHF 90'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Arencibia Perez, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CARIBE INVESTMENTS GmbH (CHE-382.455.880), in Zug, Gesellschafterin, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CARIBE INVESTMENTS GmbH (CH-170.4.010.909-3) und mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1594485, Commercial Registry Office Zug, (170)
Royal Sand GmbH, in Zug, CHE-114.062.031, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1594427, Commercial Registry Office Zug, (170)
CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7140896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martín Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Martinón García, Alicia, spanische Staatsangehörige, in Las Palmas (ES), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinon Garcia, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.