Reports for Hans Marti-Forrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Marti-Forrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1607797, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Kallnach, in Kallnach, CHE-104.075.055, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 5, Publ. 5670616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti-Forrer, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Marti-Andres, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni-Wohlhuser, Erich, von Fräschels, in Fräschels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Hurni, Erich, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Eggli, Peter, von Lyss, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Egli-Maurer, Peter, von Busswil bei Büren, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Mori, Fritz, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramer, Willy, von Fräschels, in Fräschels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5670616, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Kallnach, in Kallnach, CH-073.5.001.279-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 3, Publ. 4024810).
Statutenänderung:
19.06.2009.
Domizil neu:
c/o Willi Brunner, Oberfeld 26, 3283 Kallnach.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 24.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Bestimmung über den Vorstand, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Vorstand: mindestens 3 Mitglieder.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marti-Forrer, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hurni, Erich, von Fräschels, in Fräschels, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Willi, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied und Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marti-Andres, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Egli-Maurer, Peter, von Busswil bei Büren, in Kallnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3737084, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Kallnach, in Kallnach, CH-073.5.001.279-9, wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2002, S. 4, Publ. 512102).
Domizil neu:
c/o Willi Brunner, Oberfeld 26, 3283 Kallnach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mori-Meyer, Alfred, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Fritz, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Forrer, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab-Burri, Hans, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Egli-Maurer, Peter, von Busswil bei Büren, in Kallnach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.