Reports for Andreas Marti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Marti
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Marti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006028023, Commercial Registry Office Aargau, (400)
M + P Team Architekten AG, in Jonen, CHE-107.136.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S.2, Publ. 5074786).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Andreas, von Etziken, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palanza, Benito, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5074786, Commercial Registry Office Aargau, (400)
M + P Team Architekten AG, in Jonen, CH-400.3.003.709-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S. 2, Publ. 3521086).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Andreas, von Etziken, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten];
Palanza, Benito, von Bremgarten AG, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rohrbach + Partner Architekturbüro AG, bisher in Oberwil- Lieli , Ausführung von Planungs- und Architekturarbeiten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.227 vom 22.11.1991 S.5017).
Statutenänderung:
28.4.1994.
Firma neu:
M + P Team Architekten AG.
Sitz neu:
Jonen.
Domizil neu:
Radmühlestrase 18, 8916 Jonen.
Zweck neu:
Ausführung von Planungs- und Architekturarbeiten sowie Uebernahme von Generalunternehmeraufträgen;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage anlässlich der Gründung vom 10.04.1980 ist aus den Statuten gestrichen worden.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letztgemeldete Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrbach, Ernst Th., von Erlenbach im Simmental, in Oberwil-Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbach, Elisabeth, von Erlenbach im Simmental, in Oberwil-Lieli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Andreas, von Etziken, in Bremgarten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Bürgisser, Isabella, von Bremgarten, in Bremgarten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Otto Sprecher, Treuhand- und Revisionsbüro, in Zürich, Revisionsstelle. 008833