Reports for Christiane Marre-Henrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christiane Marre-Henrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005467217, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Berichtigung des im SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. Nr. 1005444428, publizierten TR-Eintrags Nr. 651 vom 01.04.2022. Charisma AG, in Herisau, CHE-115.427.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444428).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marre-Henrich, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Marre-Heinrich, Christiane].
Publication number: HR02-1005444428, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Vist Schweiz AG, bisher in Oberrieden, CHE-115.427.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594550).
Statutenänderung:
29.03.2022.
Firma neu:
Charisma AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 35, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung und Beratung im Gesundheitswesen sowie die Vermittlung und Verpachtung von beweglichen Wirtschaftsgütern und die Erbringung von Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Sie kann Grundstücke, Immobilien erwerben und veräussern, sowie sich daran beteiligen. Erwerb von Lizenzen und Handel mit Lizenzen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Werner, von Trubschachen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marre-Heinrich, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.