Reports for Christine Maret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Maret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3640827, Commercial Registry Office Valais, (621)
SMD Consulting Sàrl, à Fully, CHE-115.135.833, société à responsabilité limitée (No. FOSC 122 du 26.06.2012, Publ. 6736624).
Nouvelle raison sociale:
SMD Consulting Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 04.07.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle].
Publication number: 6736624, Commercial Registry Office Valais, (621)
SMD Consulting Sàrl, précédemment à Sion, CH-626.4.012.516-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 202 du 19.10.2009, p. 20, Publ. 5300712).
Statuts originaires:
28.09.2009.
Modification des statuts:
14.06.2012.
Nouveau siège:
Fully.
Nouvelle adresse:
c/o Christine Maret, Route de Martigny 13, 1926 Fully.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: 5987124, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association KIDSLANKA, à Sion, CH-626.6.006.854-7, association (No FOSC 107 du 08.06.2009, p. 28, Publ. 5055138).
Modification des statuts:
08.05.2010.
Nouvelle adresse:
c/o Gérard BESSE, Vissigen 6, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erné, Véronique, de Böttstein, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Besse, Gérard, de Bagnes, à Sion, président du conseil, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil avec signature collective à deux];
Vuignier Alahakoon Arachchige, Sonja, de Eggerberg, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Alahakoon Arachchige, Indika, citoyen sri-lankais, à Sion, membre du conseil, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].