Reports for Fredi Marchi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fredi Marchi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2911612, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Balteschwiler AG, in Laufenburg, CH-400.3.906.172-0, Abwicklung aller Geschäfte der Holzbranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2004, S. 1, Publ. 2452124).
Statutenänderung:
9.06.2005.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag 09.06.2005 Aktiven von CHF 20'310'941.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'845'092.27 auf die 'Balteschwiler Betriebs AG', nun 'Balteschwiler AG', in Laufenburg (CH-400.3.026.373-0).
Gegenleistung:
1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Balteschwiler Betriebs AG' nun 'Balteschwiler AG'.
Firma neu:
Cura Beteiligungen AG.
Domizil neu:
c/o Balteschwiler AG, Kaisterstrasse 3, 5080 Laufenburg.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Beratung von Tochter- und nahestehenden Gesellschaften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roger, von Kaisten, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marchi, Fredi, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruoss, Adalbert, von Schübelbach, in Laufenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Dr. Andreas, von Baldingen und Baden, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schärer, Dr. Jürg, von Safenwil, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Scheiwe-Mayer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münster (Westfalen, BRD), Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Langheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murg (D), Geschäftsführer].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Balteschwiler AG, in L a u f e n b u r g, Abwicklung aller Geschäfte der Holzbranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.1999, S. 1006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jahn, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marchi, Fredi, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruoss, Adalbert, von Schübelbach, in Laufenburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wächter, Thomas, von Remigen, in Elfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.