Reports for Hichem Mansour
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hichem Mansour
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006042081, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Delta Jur Suisse GmbH, in Winterthur, CHE-426.563.519, c/o Swiss Financial & Travel GmbH, Zürcherstrasse 139, 8406 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Studium, die Beratung, die Unterstützung, die Mediation, das Schiedsverfahren usw. sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen und Aktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch bestrebt, alle Produkte in der Schweiz und im Ausland zu handeln, zu kaufen und zu verkaufen, zu sortieren, zu lagern und zu transportieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Société Delta Juridique (0764531V), in Tunis (TN), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Daoudi, Ammar, tunesischer Staatsangehöriger, in Ariana (TN), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Mansour, Hichem, von Hefenhofen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004479961, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Beni Express GmbH, in Richterswil, CHE-252.152.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722151).
Statutenänderung:
24.09.2018.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
c/o Swiss Building Facility Services GmbH, Zürcherstrasse 92b, 8953 Dietikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piktus Technologie AG (CHE-285.593.986), in Richterswil, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schäublin, Reto, von Bennwil, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Building Facility Services GmbH (CHE-234.190.833), in Dietikon, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dema-Mamudi, Teuta, von Geroldswil, in Dietikon, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Mansour, Hichem, von Hefenhofen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3722151, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Beni Express GmbH, in Richterswil, CHE-252.152.055, c/o Piktus Technologie AG, Obere Schwandenstrasse 10a, 8833 Samstagern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Abbruch- und Rückbauarbeiten, die Entsorgungen von Baumaterialien sowie dem Baunebengewerbe angegliederte Tätigkeiten. Den Handel, An- und Verkauf, Sortierung, Lagerung und Transport von Roh- und Wertstoffen, insbesondere Altmetalle, im ln- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaffen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Piktus Technologie AG (CHE-285.593.986), in Richterswil, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schäublin, Reto, von Bennwil, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Mansour, Hichem, von Hefenhofen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.