Reports for Prof. Dr. Julian I. Mahari
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Julian I. Mahari
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1475005, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BPH Breakthrough Projects Holding AG, in Au SG, CHE-110.029.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 19, Publ. 5714166).
Statutenänderung:
16.04.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft befasst sich schwerpunktmässig mit der Beratung, Betreuung und Begleitung von Investoren, ferner sowohl mit strategischer Beratung überhaupt, als auch mit Konzeption, Koordination, Überwachung und Durchführung von Transaktionen sowie Etablierung von Kooperationen auf Finanz-, Banken und Management-Consulting-Bereich. Ferner befasst sich die Gesellschaft sowohl mit Technologien, Erfindungen, Entwicklungen, Produkten und Lösungen in Projektform, als auch mit Gesundheitsmanagement im weitesten Sinne, so u.a. mit Ernährungsbelangen. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere auf den genannten Bereichen und Gebieten die kommerzielle Verwertung des Know-hows samt Patenten sowie von Produkten und Entwicklungen, so u.a. durch Vergabe von Lizenzen, ganzem oder teilweisem Verkauf der Patente, ferner das Eingehen von Partnerschaften sowie weiteren Kooperationsformen mit anderen Unternehmen oder Investoren, und auch eigene Research- und Development-Aktivitäten samt Beanspruchung etwaiger (finanzieller) Förderungsmöglichkeiten u.a.m. Vorgesehen sind zu diesem Zweck u.a. Know-how-Aufbau und Know-how-Erwerb inklusive professionelle Kontaktpflege. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahari, Prof. Dr. Julian I., von St. Gallen, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tafers].
Publication number: 5281626, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fischer Investment Group Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.179-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 28, Publ. 4844064).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauer, Jean Paul J., französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josimovic-Alasevic, Dr. Olivera, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Müller, Rolf, von Mosnang, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mahari, Julian, von St. Gallen, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 4805900, Commercial Registry Office Berne, (36)
Internationale Schule Bern, in Bern, CH-035.6.017.306-6, Verein (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 3, Publ. 4398386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McKeown, Robyne M., australische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sümegi-Schärli, Sabina, von Zell LU, in Kehrsatz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flanagan, Beverley, britische Staatsangehörige, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etchberger, Cory, amerikanischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vereinigten Staaten von Amerika, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Braun, Richard, von Zürich, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gregor, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arthern, David, britischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geidatzis, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mahari, Julian I., von St. Gallen, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.