Reports for Pierre Joseph Luyet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pierre Joseph Luyet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005055417, Commercial Registry Office Valais, (626)
Alpine Helicopters Sàrl, à Sion, CHE-112.021.759, société à responsabilité limitée (No. FOSC 75 du 17.04.2019, Publ. 1004613131).
Modification des statuts:
27.11.2020. 27.11.2020. 27.11.2020.
Transformation:
capital social porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 110'000.00 par apport en espèces contre remise en échange à Pierre Joseph Luyet de 90 parts sociales de CHF 1'000.00. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 27.11.2020 et bilan intermédiaire au 30.06.2020 présentant des actifs de CHF 1'399'658.71 et des passifs envers les tiers de CHF 1'164'244.78, soit un actif net de CHF 235'413.93. En tenant compte de l'augmentation de capital préalable, l'associé reçoit 2'000 actions nominatives de CHF 10.00 (type A) (privilégiées quant au droit de vote), entièrement libérées et 900 actions nominatives de CHF 100.00 (type B), entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
Alpine Helicopters SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau but:
La société a pour but l'achat, la vente, la création et le développement de nouveaux systèmes d'accessoires pour aéronautique et toutes activités liées à ce domaine en Suisse et à l'étranger ainsi que les opérations de secours en montagne. La société peut notamment exercer tous transports de matériel et de personnes, procéder à des prises de vue et à des vols d'initiation et autres activités connexes (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 110'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 110'000.00.
Nouvelles actions:
2'000 actions nominatives de CHF 10.00 (type A) (privilégiées quant au droit de vote) et 900 actions nominatives de CHF 100.00 (type B).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par courriel ou par lettre recommandée. [biffé: Obligations: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.].
Inscription ou modification de personne(s):
Luyet, Pierre Joseph, de Savièse, à Arbaz, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005024923, Commercial Registry Office Valais, (626)
Airlease SA, à Sion, CHE-115.279.389, société anonyme (No. FOSC 135 du 14.07.2016, p.0, Publ. 2954017).
Nouvelle adresse:
Chemin Lambien 10, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guidetti, Sandro, de Monthey, à Sion, président, avec signature individuelle;
Guidetti, Guido, de Monthey, à Villars-sur-Ollon (Ollon), administrateur, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Luyet, Pierre Joseph, de Savièse, à Arbaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publication number: 2924241, Commercial Registry Office Valais, (626)
Alpine Helicopters Sàrl, à Sion, CHE-112.021.759, société à responsabilité limitée (No. FOSC 220 du 11.11.2011, Publ. 6413422).
Nouvelle adresse:
c/o Zufferey Panigas fiduciaire SA, Place du Scex 11, Case postale 1488, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Speiser-Niess, Stephan, de Wintersingen, à Zweisimmen, gérant, avec signature individuelle;
Brunner, Roland, de Thalwil, à Attalens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.00;
Eagle Helicopter AG (CH-092.3.015.404-2), à Zweisimmen, associée, pour une part sociale de CHF 15'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Luyet, Pierre Joseph, de Savièse, à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 5'000.00 et pour une part sociale de CHF 15'000.00.