Reports for Nino Lutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Nino Lutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005903529, Commercial Registry Office Berne, (36)
FutSure GmbH, in Bern, CHE-426.030.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tedla, Ebenezer, von Vechigen, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Nino, von Kleinlützel, in Büren an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005763572, Commercial Registry Office Berne, (36)
FutSure GmbH, in Ostermundigen, CHE-426.030.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005728975).
Statutenänderung:
22.05.2023.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Brunnhofweg 37, 3007 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Versicherungen, Treuhand, Beratung, Marketing, Vertrieb, EDV, Immobilien sowie den Handel mit Waren aller Art und Import und Export im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung tätigen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buamulungu, Kasesula Ekotepanga Jonathan, Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ritter, Raphael Fabio, von Biel/Bienne, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Nino, von Kleinlützel, in Büren an der Aare, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005728975, Commercial Registry Office Berne, (36)
FutSure GmbH, in Ostermundigen, CHE-426.030.306, Schermenweg 151, 3072 Ostermundigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Vertrieb, Treuhand, EDV, Immobilien, Versicherungen sowie den Handel mit Waren aller Art und Import und Export im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lutz, Nino, von Kleinlützel, in Büren an der Aare, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buamulungu, Kasesula Ekotepanga Jonathan, Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ritter, Raphael Fabio, von Biel/Bienne, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tedla, Ebenezer, von Vechigen, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.