Reports for Alois Lustenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alois Lustenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005710702, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
IG Luthern Bad AG, in Luthern, CHE-102.002.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Alois, von Luthern, in Fischbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher-Rölli, Yvonne, von Hergiswil bei Willisau, in Langenthal, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rölli, Yvonne];
Häfliger, Eugen Alois, von Luthern und Romoos, in Luthern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wechsler, Irene Maria, von Luthern, Geuensee und Triengen, in Luthern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004535570, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
IG Luthern Bad AG, in Luthern, CHE-102.002.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3526679).
Domizil neu:
c/o Isidor Schwegler, Wisshubelhütten, 6156 Luthern Bad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Isidor, von Luthern, in Luthern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Josef, von Luthern, in Luthern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rölli, Yvonne, von Hergiswil bei Willisau, in Langenthal, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Alois, von Luthern, in Fischbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Huber, Alois, von Luthern, in Luthern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3532519, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alois Lustenberger AG, in Fischbach, CHE-102.734.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, Publ. 5169566).
Statutenänderung:
15.05.2017.
Firma neu:
Lustenberger AG.
Zweck neu:
Erstellung von Stahlkonstruktionen aller Art sowie Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Handel mit und Reparaturen von Motorgeräten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Pirmin, von Luthern, in Fischbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lustenberger, Alois, von Luthern, in Fischbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lustenberger, René, von Luthern, in Fischbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].