Reports for Anita Luginbühl-Bachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anita Luginbühl-Bachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006055766, Commercial Registry Office Berne, (36)
LUAG Luginbühl AG, in Krattigen, CHE-176.993.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Alfred Fritz, von Krattigen, in Krattigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl-Bachmann, Anita, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Matthias, von Wald (BE), in Hondrich (Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willener, Roger, von Sigriswil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004524539, Commercial Registry Office Berne, (36)
LUAG Luginbühl AG, in Krattigen, CHE-176.993.317, Aeschistrasse 8, 3704 Krattigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Schreinerei- und Innenausbauarbeiten, die Fabrikation von Fenstern und den Handel mit Möbeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Gesellschaften erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.11.2018 und Inventar per 30.09.2018 Aktiven von CHF 984'913.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 166'847.74 der LUAG Luginbühl AG (neu: LUCASA AG), in Krattigen (CHE-102.362.354), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Luginbühl, Alfred Fritz, von Krattigen, in Krattigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl-Bachmann, Anita, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.
Publication number: 3780660, Commercial Registry Office Berne, (36)
Skilift Aeschiallmend AG, in Aeschi bei Spiez, CH-092.3.007.686-0, Betrieb von Sportbahnen im Gebiet Aeschiallmend, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2004, S. 3, Publ. 2277698).
Domizil neu:
c/o Lengacher-Zahler Hans, Präsident, Ebenen, 3703 Aeschiried.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portenier, Fritz, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi bei Spiez, Revisionsstelle;
Luginbühl-Bachmann, Anita, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel-Schmid, Kurt, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Matthias, von Krattigen, in Krattigen, Revisionsstelle;
Heim, Wilhelm, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Känel, Beno, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.