Reports for Dr. Peter Lütke-Bornefeld
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Peter Lütke-Bornefeld
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Zurich, (20)
General Re - CKAG Reinsurance and Investment S.à r.l., Luxembourg, Zweigniederlassung Thalwil, in T h a l w i l, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.1999, S. 1151).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (L).
Rechtsnatur Hauptsitz neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht [bisher: Rechtsnatur: Gesellschaft mit beschränkter Haftung].
Statuten Hauptsitz neu:
Die Statuten datieren ursprünglich vom 21.12.1994 und sind am 29.04.1999 letztmals geändert worden [bisher: Statuten-/Errichtungsdatum: Die Statuten datieren ursprünglich vom 21.12.1994 und sind am 28.12.1994 letztmals geändert worden.].
Kapital Hauptsitz neu:
Kapital: EUR 137'674'420.- [Liberierung: EUR 137'674'420.-] Anteile: 264'229 Anteile zu EUR 260.- (Gattung A) und 265'288 Anteile zu EUR 260.- (Gattung B) [bisher: Grundkapital/Haftung: Grundkapital: DM 264'758'500.- Liberierung: DM 264'758'500.- Anteile: 264'229 Anteile zu DM 500.- (Gattung A) und 265'288 Anteile zu DM 500.- (Gattung B)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandon, Joseph P., Bürger der USA, in Monroe (Connecticut/USA), Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CKAG Colonia Konzern AG, in Köln (D), mit 264'229 Anteilen zu EUR 260.-, Gesellschafterin [bisher: Colonia Konzern AG, in Köln (D), mit 264'229 Anteilen zu DM 500.-, Gesellschafter];
GRD Corporation, in Wilmington (Delaware/USA) mit 265'288 Anteilen zu EUR 260.-, Gesellschafter [bisher: General Re Corporation, in Wilmington (Delaware/USA) mit 265'288 Anteilen zu DM 500.-];
Eichenberger, Mario, von Beinwil am See, in Beyren (L), Geschäftsführer;
Lütke-Bornefeld, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Geschäftsführer;
Hawie, John W., Bürger der USA, in Farmington (Connecticut/USA), Geschäftsführer [bisher: in Luxembourg (L)].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Köln, Zweigniederlassung Thalwil (Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Cologne, Succursale Thalwil) (Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Cologne, Thalwil Branch), in Thalwil, Zürichstrasse 68, 8800 Thalwil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Köln (D).
Statuten-/Errichtungsdatum:
Die Statuten datieren ursprünglich vom 12.12.1844 bzw. 13./17./18. und 21.02.1845 und sind am 25.04.1995 letztmals geändert worden.
Zweck:
Im In- und Ausland unmittelbarer und mittelbarer Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen des Versicherungswesens, Vermittlung von Rückversicherungen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Grundkapital/Haftung:
Aktienkapital: DM 93000000.
Liberierung:
DM 93000000.
Aktien:
52040 Namenaktien zu DM 1000, 63000 Namenaktien zu DM 100, 333200 Namenaktien zu DM 50 und 360000 Inhaberaktien zu DM 50 (Vorzugsaktien).
Bekanntmachungen:
Bundesanzeiger.
Eingetragene Personen:
Lütke-Bornefeld, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Nottuln (D), Präsident;
Gerhardt, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Mitglied;
Hinchcliff, Richard H., Bürger der USA, in Westport (Connecticut/USA), Mitglied;
Isringhaus, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (D), Mitglied;
Lorenz, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (D), Mitglied;
Meyer, Dr. Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (D), Mitglied;
Montross, Franklin, Bürger der USA, in Bendford Hill (New York/USA), Mitglied;
Willam, Dr. Egbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Köln (D), Mitglied;
Zeller, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Mitglied;
Angst, Kurt, von Hüntwangen, in Baar, Direktor und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chappuis, Denis Albert, von Lutry und Grandvaux, in Horgen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Daniel, von Grabs, in Oberägeri, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG, in Köln (D), Revisionsstelle.