Reports for Hanspeter Lüthi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hanspeter Lüthi
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Lüthi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005977271, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG, in Emmen, CHE-455.385.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498053).
Firma neu:
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Hanspeter, von Rüderswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005432360, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG, in Luzern, CHE-455.385.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Andi, von Unterengstringen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Hanspeter, von Rüderswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3363363, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hanspeter Lüthi + Andi Schmid Architekten BSA AG, in Luzern, CHE-455.385.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2011, Publ. 6103976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andi, von Unterengstringen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Hanspeter, von Rüderswil, in Luzern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].