Reports for Sheila Lossie
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sheila Lossie
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3694207, Commercial Registry Office Berne, (36)
Soundtrade AG, in Brügg, CHE-105.790.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575465).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamontagne, Yves, von Langnau im Emmental, in Evilard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lamontagne, Helena Anna, genannt Helen, von Langnau im Emmental, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Philipp Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klauwers, Hendrik Pieter, genannt Erich, niederländischer Staatsangehöriger, in Horboden (Diemtigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lossie, Sheila, belgische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6746664, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sacom AG, in Brügg, CH-073.3.002.126-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 5, Publ. 5914590).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 18.06.2012 und Inventar per 31.12.2011 Aktiven von CHF 16'240'780.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'022'539.00 auf die Lamo Immobilien AG (neu Lamo Immobilien & Management AG), in Brügg (CH-073.3.006.909-9).
Gegenleistung:
CHF 1.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rihs, Urs, von Safnern, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamontagne, Yves, von Langnau im Emmental, in Evilard, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Lamontagne, Helena Anna genannt Helen, von Langnau im Emmental, in Evilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lamontagne-Heinrich, Helena Anna, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Philipp Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus, in Biel/Bienne];
Wick, Gabriela, von Zuzwil SG, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Lossie, Sheila, belgische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Jolliet, Jean-Claude, von Le Flon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5801624, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sacom AG, in Brügg, CH-073.3.002.126-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 5, Publ. 5553526).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Philipp Dr., von Glarus, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamontagne-Heinrich, Helena Anna, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Evilard, Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wick, Gabriela, von Zuzwil SG, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Safnern, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lossie, Sheila, belgische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rihs, Urs, von Safnern, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien.