Reports for Beat Loosli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Loosli
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Loosli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006131402, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fundamenta Personalvorsorge AG, in Olten, CHE-103.353.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696617).
Firma neu:
Fundamenta Personalvorsorge AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Beat, von Wyssachen, in Starrkirch-Wil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004455740, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung Arkadis, in Olten, CHE-105.774.411, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941021).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Kurt, von Kappel SO und Oensingen, in Kappel SO, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruker, Dr. Priska, von Braunau und St. Gallen, in Lostorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Dr. Daniel, von Glarus Nord, in Lostorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Filzbach];
Jager Riner, Ronald, von Beromünster, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loosli, Beat, von Wyssachen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Domenig, Dr. Dagmar, von Tamins, in Olten, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Publication number: 4041329, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Sportpark Olten AG, in Olten, CHE-112.654.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1484023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Beat, von Wyssachen, in Starrkirch-Wil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Marco, von Täsch, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eng, Heinz Werner, von Olten, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rudolf von Rohr, Yves, von Egerkingen, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.