Reports for Yves Lonfat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Yves Lonfat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3723779, Commercial Registry Office Valais, (621)
Dolmen Immobilière SA, à Martigny, CHE-113.018.518, société anonyme (No. FOSC 223 du 16.11.2011, Publ. 6419376).
Nouvelle raison sociale:
Dolmen Immobilière SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 18.07.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Lonfat, Yves, de Salvan, à Martigny-Combe, liquidateur, avec signature individuelle.
Publication number: 6232986, Commercial Registry Office Valais, (621)
Cofidass Sàrl, à Martigny-Combe, CH-621.4.008.338-4, Place Centrale 1, 1921 Martigny-Croix, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.06.2011.
But:
exploitation d'un bureau fiduciaire et d'assurances, révision, conseil, fiscalité, gestion de sociétés, administration de PPE, gérance d'immeubles et courtage de tout bien immobilier en Suisse ou à l'étranger (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
apports en nature et reprise de biens: selon contrat du 14.06.2011 et inventaires au 31.12.2010, sont apportés à la société une partie des actifs pour CHF 82'096.59 et des passifs (partiels) de CHF 21'885.15 de l'entreprise individuelle 'COFIDASS Fiduciaire & Assurances Yves Lonfat' à Martigny-Combe (CH-621.1.006.739-2), soit l'actif net de CHF 60'211.44, apports acceptés pour ce prix en échange duquel sont remises à l'apporteur les 20 parts de CHF 1'000.00 constituant le capital, le solde de CHF 40'211.44 étant inscrit en sa faveur au passif du bilan.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 14.06.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Lonfat, Yves, de Salvan, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: 5806076, Commercial Registry Office Valais, (621)
Pneus et caoutchoucs industriels Martigny SA, à Martigny, CH-621.3.000.795-8, société anonyme (FOSC no 100 du 27.05.2009, p. 25, publ. 5038934).
Personne et signature radiée:
Lonfat, Yves, de Salvan, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Darbellay, Yves, de Orsières, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.