Reports for Nicolo Lo Cicero
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Nicolo Lo Cicero
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004677554, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Milos GmbH, in Zürich, CHE-310.158.845, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lo Cicero, Nicolo, italienischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Othmar Ernst, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4408225, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ATS. AABACHER GmbH, in Bülach, CHE-235.333.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3575025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pilla, Mike, von Brugg, in Zollikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lo Cicero, Nicolo, italienischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00].
Publication number: 4139061, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gladdress GmbH, bisher in Unterlunkhofen, CHE-310.158.845, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2581241).
Statutenänderung:
05.03.2018.
Firma neu:
Milos GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bachmattstrasse 41, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Agrargütern, insbesondere Getreide und Mehl. Ferner Software, Webapplikationen und mobilen Applikationen, insbesondere zur digitalen Kontaktdatenverwaltung und zum digitalen Kontaktdatenaustausch;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Pascal, von Wynigen, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Morath, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lo Cicero, Nicolo, italienischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.