Reports for Bruno Lindenmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bruno Lindenmann
Newest SOGC notifications: Bruno Lindenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005919610, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DAHEIM Verein für Wohnen und gelebte Integration, in Zürich, CHE-102.997.297, Verein (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005738976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briand, Marcel, von Albinen, in Mühleberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Theodor Kurt, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindenmann, Bruno, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Idrizi, Amir, von Zürich, in Dübendorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6830978, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BN Graphics GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.059-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2009, S. 25, Publ. 5056020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schouwey, Nicole, von Hauteville, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Bruno, von Zollikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 5056020, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BN Graphics GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.059-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2007, S. 22, Publ. 4151328). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Bruno, von Zollikon, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].