Reports for Luzia Limacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Luzia Limacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4310641, Commercial Registry Office Berne, (36)
Arts Restaurant & Bar AG, in Thun, CHE-113.410.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2621835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Luzia, von Escholzmatt-Marbach, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antenen, Pascal, von Oberdiessbach, in Hünibach (Hilterfingen), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4310665, Commercial Registry Office Berne, (36)
Falk! GmbH, in Thun, CHE-195.219.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2625049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Luzia, von Escholzmatt-Marbach, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antenen, Pascal, von Oberdiessbach, in Hünibach (Hilterfingen), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4122255, Commercial Registry Office Berne, (36)
Chäs-Falk! GmbH, in Thun, CHE-307.306.602, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736025).
Statutenänderung:
08.03.2018.
Firma neu:
HotChäs GmbH.
Domizil neu:
Bernstrasse 2, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Guy Philipp, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limacher, Luzia, von Escholzmatt-Marbach, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Biehs, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.