Reports for Franz Liechti-Genge
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Liechti-Genge
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005760974, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eric Berne Institut Zürich GmbH, in Zürich, CHE-107.585.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004791766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti-Genge, Franz, von Zürich, in Clos du Doubs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Kathrin, von Thal und Wildhaus-Alt St. Johann, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Irene, von Rütschelen, in Thun, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publication number: 2965475, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eric Berne Institut Zürich GmbH, in Zürich, CHE-107.585.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820444).
Statutenänderung:
04.05.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner Seiler, Anita, von Dietikon, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti-Genge, Franz, von Zürich, in Clos du Doubs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Giacomin, Antonia, von Sommeri und Weiningen ZH, in Wängi, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Kernland, Tanja, von Niederglatt, in Bülach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Rutz, Kathrin, von Thal und Wildhaus-Alt St. Johann, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6)].
Publication number: 6820444, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eric Berne Institut Zürich GmbH, in Zürich, CH-020.6.000.157-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, Publ. 6058120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eyer Hartmann, Hanny, von Naters, in Herisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti-Genge, Franz, von Zürich, in Clos du Doubs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Saint-Ursanne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner Seiler, Anita, von Dietikon, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].