Reports for Rudolf Leuenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Leuenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1981739, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Montessori-Schule, in Luzern, CHE-107.375.625, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 13, Publ. 5224760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohr Amberg, Brigitte, von Kriens und Büron, in Ruswil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Rudolf, von Meggen und Rüderswil, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, André, von Kriens und Büron, in Ruswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etienne, Marina, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
von Düring, Gabriela, von Horw, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Engelberg, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
von Düring, Aline, von Horw, in Dubai (AE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG (CHE-102.189.593), in Hergiswil NW, Revisionsstelle [bisher: GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.479-1)].
Publication number: 6959394, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Alterssiedlung Sunneziel Meggen, in Meggen, CH-100.7.009.699-8, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 12, Publ. 5814616).
Urkundenänderung:
26.09.2012.
Domizil neu:
c/o Arthur Bühler, Lerchenbühlstrasse 41, 6045 Meggen.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronenberger, Hans Rudolf, von Luzern, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Rudolf, von Meggen und Rüderswil, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Alice, von Meggen und Luzern, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Arthur, von Meggen und Root, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Walter, von Luzern und Oberkulm, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucherer, Martin, von Luzern, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kasper, Anne, von Klosters-Serneus, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senn Héritier, Imelda, von Savièse, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5816164, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Kinderheim Hubelmatt, in Luzern, CH-100.7.006.835-6, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 10, Publ. 4662354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Rudolf, von Meggen und Rüderswil, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Stephan, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.