Reports for Franz-Josef Lerdo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz-Josef Lerdo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6480198, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Institut für Wirtschaftsberatung Niggemann, Dr. Lerdo & Partner Family Office GmbH, in Zollikon, CH-020.4.039.368-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, S. 0, Publ. 6122252).
Statutenänderung:
23.11.2011.
Firma neu:
Institut für Wirtschaftsberatung Niggemann & Partner GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Institut für Wirtschaftsberatung Niggemann & Partner LLC).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen, insbesondere in Fragen des Finanzmanagements und der Unternehmensstrategie, die Inhaberberatung, der An- und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen sowie die Beratung von Privatpersonen oder Unternehmen hinsichtlich der Strukturierung und des Controllings von Vermögen. Die Gesellschaft ist zu allen Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und geeignet erscheinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSBERATUNG Karl A. Niggemann & Partner GmbH & Co. KG (HRA 2804), in Meinerzhagen (DE), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Niggemann, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Meinerzhagen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6026916, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Institut für Wirtschaftsberatung Niggemann, Dr. Lerdo & Partner Family Office GmbH, in Herrliberg, CH-020.4.039.368-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 26, Publ. 4857652).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5308160, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SE Swiss Estates Management AG, in Kloten, CH-270.3.000.545-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 27, Publ. 4981990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rössig, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shutova, Karolina, ukrainische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.