Reports for Denis Lemeti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Denis Lemeti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006049479, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
soLLar GmbH, in Luzern, CHE-145.314.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591160).
Statutenänderung:
31.05.2024.
Firma neu:
Swiss Solar Energy - Zentral Schweiz GmbH. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemeti, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lemeti, Leurenc, italienischer Staatsangehöriger, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005968076, Commercial Registry Office Zug, (170)
MegaWatt Solar AG, in Baar, CHE-209.884.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemeti, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhäckel, Frank Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005721528, Commercial Registry Office Zug, (170)
MegaWatt Solar AG, in Baar, CHE-209.884.252, Blegistrasse 7, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Vertrieb, die Montage und die Beratung im Bereich der Photovoltaik, der Stromversorgung und der Gewinnung von erneuerbaren Energien, die Erstellung von Luftbildaufnahmen und Wärmebildern mit Flugrobotern sowie die Ausführung und die Erbringung sämtlicher mit den vorerwähnten Tätigkeiten und/oder den vorerwähnten Tätigkeitsbereichen in Zusammenhang stehender Arbeiten und Dienstleistungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, vermieten, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Reinhäckel, Frank Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lemeti, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.