Reports for Alfred Lehnherr-Eschler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alfred Lehnherr-Eschler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4411039, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lehnherr-Eschler AG, in Wimmis, CHE-263.737.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2153399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehnherr-Eschler, Alfred, von Wimmis, in Wimmis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Andreas, von Langnau im Emmental, in Wimmis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stoller, Peter, von Kandergrund, in Wimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stoller , Beat, von Kandergrund, in Wimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1184827, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, publizierten TR-Eintrags Nr. 14'688 vom 05.11.2013Lehnherr-Eschler AG, in Wimmis, CH-036.3.052.417-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169425).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnherr-Eschler, Alfred, von Wimmis, in Wimmis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident mit Einzelunterschrift]. .
Publication number: 6450214, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lehnherr-Eschler AG, in Wimmis, CH-036.3.052.417-6, Pintelgasse 20, 3752 Wimmis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Zimmerei und Innenausbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 01.12.2011 und Inventar per 30.06.2011 Aktiven von CHF 1'843'181.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'710'970.91 des Einzelunternehmens Alfred Lehnherr-Eschler, in Wimmis (CH-092.1.005.099-1), wofür 1'200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 12'211.04 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lehnherr-Eschler, Alfred, von Wimmis, in Wimmis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lehnherr, Ivan, von Wimmis, in Wimmis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ARBA Treuhand AG (CH-035.3.011.835-9), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.