Reports for Dr. Dirk Laukien
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Dirk Laukien
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5799946, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bruker Optics GmbH, in Fällanden, CH-020.4.021.773-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 24, Publ. 5296700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laukien, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Remo, von Oberriet SG, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 5641516, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bruker BioSpin AG, in Fällanden, CH-020.3.924.534-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 24, Publ. 4580924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laukien, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schittenhelm, Werner, von Dotnach, in Illnau-Effretikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Daniel, von Basel, in Bachenbülach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kümmerle, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Pietro, von Uznach, in Uznach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Remo, von Oberriet SG, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5296700, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bruker Optics GmbH, in Fällanden, CH-020.4.021.773-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2006, S. 24, Publ. 3688250).
Statutenänderung:
21.07.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von wissenschaftlichen Geräten, Erwerb und Auswertung von Patenten sowie Planung und Bau von Forschungsanlagen und Instituten, insbesondere auf dem Gebiet der Infrarot-Spectroskopie. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu verwalten und wieder zu veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern oder zu erleichtern..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruker Optics Inc., in Billerica (MA/US), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Billerica (Massachusetts, USA), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00];
Laukien, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].