Reports for Chantal Lauenstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Chantal Lauenstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004800928, Commercial Registry Office Berne, (36)
ELG Elektro GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-497.834.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790479).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauenstein, Heinz Markus, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, mit Einzelunterschrift;
Lauenstein, Chantal, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauenstein, Christoph Martin, von Langnau im Emmental, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5325362, Commercial Registry Office Berne, (36)
SCL Young Tigers AG, in Langnau im Emmental, CH-053.3.015.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S. 4, Publ. 4814618).
Domizil neu:
Hohle Gasse 5, 3550 Langnau im Emmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Burgdorf, Revisionsstelle;
Lauenstein, Chantal, von Wahlern und Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Niklaus, von Dürrenroth, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Daniel, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grunder, Hans, von Vechigen, in Rüegsauschachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Karl, von Frutigen, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Peter, von Trub, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brägger, Ivan, von Kirchberg SG, in Ayer, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zesiger, Rudolf, von Merzligen, in Schangnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Benz, von Trub, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-Zentrum AG (CH-035.3.015.119-5), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 5315008, Commercial Registry Office Berne, (36)
SCL-TIGERS AG, in Langnau im Emmental, CH-053.3.014.522-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 5, Publ. 4996528).
Statutenänderung:
19.10.2009.
Domizil neu:
Hohle Gasse 5, 3550 Langnau im Emmental.
Aktienkapital neu:
CHF 295'360.00 [bisher: CHF 247'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 295'360.00 [bisher: CHF 247'200.00].
Aktien neu:
29'536 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 24'720 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 20.10.2008.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Burgdorf, Revisionsstelle;
Grunder, Hans, von Vechigen, in Rüegsau (Hasle-Rüegsau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beutler, Esther, von Lauperswil, in Rüegsau (Rüegsauschachen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Heinz, von Gontenschwil, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauenstein, Chantal, von Wahlern und Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Peter, von Trub, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Walter, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casanovas, Enrico, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühni, Ernst, von Langnau im Emmental, in Oberfrittenbach (Langnau im Emmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Martin, von Biglen und Arni, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zesiger, Rudolf, von Merzligen, in Schangnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Benz, von Trub, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-Zentrum AG (CH-035.3.015.119-5), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.