Reports for Heinrich J. Lattmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinrich J. Lattmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2893435, Commercial Registry Office Zurich, (20)
E.N.S.E. (Enterprise Network & Security Engineering) GmbH, in Wiesendangen, CHE-105.580.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1696787).
Die Erbengemeinschaft Heinrich Lattmann besteht aus:
Lattmann geb. Bornhauser Marlene, von Winterthur und Bauma, in Winterthur;
Redburn geb. Lattmann Daniela, von Interlaken, Winterthur und Bauma, in Wiesendangen;
Lattmann Roland, von Winterthur und Bauma, in Neftenbach und Lattmann Beat, von Winterthur und Bauma, in Wiesendangen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lattmann, Heinrich, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Heinrich Lattmann, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Publication number: 2867619, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zurlinda AG, in Winterthur, CHE-100.826.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587055).
Domizil neu:
c/o Werner Lattmann, Wylandstrasse 31, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lattmann, Heinrich, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lattmann, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4853350, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TOBLER SCHREINEREI + LADENBAU AG, in Zell ZH, CH-020.3.926.579-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2004, S. 19, Publ. 2538956).
Statutenänderung:
08.01.2009.
Firma neu:
TOBLER SCHREINEREI - KÜCHEN & LADENBAU AG.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei, insbesondere Fabrikation und Montage von Küchen, Türen, Möbeln sowie Ladenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Gottfried, von Rehetobel, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lattmann, Heinrich J., von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Renate, von Rehetobel, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BBS Treuhand + Revision AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberer, Michel, von Sissach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chaudhuri Treuhand- und Revisionsbüro, in Maur (CH-020.1.007.610-3), Revisionsstelle.