Reports for Christian Langer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Langer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2452449, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
A-lens GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.957.235, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6515186).
Firma neu:
A-lens GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Eschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1619681, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
kneipp-hof Dussnang AG, in Fischingen, CHE-105.950.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörger, Sr. M. Anna-Rita, von Vals, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruppacher, Thomas, von Zürich, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gischig, Herbert, von Zürich und Brig-Glis, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG, in Thalwil (CH-020.4.019.991-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwald, Hans Peter Thomas, von Pratteln, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuweiler, Christian, von Kreuzlingen, in Zuben (Langrickenbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Jacques-André, von Gossau ZH, in Adlikon bei Regensdorf (Regensdorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koos, Gottfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Neufeld/Leitha (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedler, Dr. Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perwög, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörmann, Dr. Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Kraubath a.d. Mur (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 6515186, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
A-lens GmbH, in Tägerwilen, CH-440.4.022.320-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 27, Publ. 5140562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Adrian, von Mosnang, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.