Reports for Leif Andreas Langenskiöld
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Leif Andreas Langenskiöld
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006124823, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Urban Spirit GmbH, in Schübelbach, CHE-293.701.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenskiöld, Leif Andreas, von Uitikon, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haddock AG (CHE-174.150.963), in Schübelbach, Gesellschafterin, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 101.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 101.00];
Jaeggi, David Leo, von Walterswil (SO), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00];
Windisch, Maurice Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00].
Publication number: HR02-1006120325, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
TREE GUM AG, in Schübelbach, CHE-495.745.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248694).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Firma neu:
TREE GROUP AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigirey Ríos, Óscar, von Oberengstringen, in Zumikon, Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Langenskiöld, Leif Andreas, von Uitikon, in Birmensdorf (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windisch, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005999232, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Make a Difference AG, in Schübelbach, CHE-196.177.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windisch, Maurice Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenskiöld, Leif Andreas, von Uitikon, in Birmensdorf (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Jaeggi, David Leo, von Walterswil (SO), in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Leclercq-d'Herbais, Ambroise, von Genève, in Arbaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].