Reports for Daniel Langenegger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Langenegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2819275, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Müller Martini Electronic AG, in Zofingen, CHE-105.967.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2507389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bruno, von Wiliberg, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2771333, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Müller Martini Druckverarbeitungs-Systeme AG, in Zofingen, CHE-105.967.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636655).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Müller Martini Buchbinde-Systeme AG, in Felben-Wellhausen ( CHE-105.964.070), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 17'577'753.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'433'333.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltmeier, Reto, von Degersheim, in Salmsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1921447, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Müller Martini OnDemand Solutions AG, in Zofingen, CHE-110.623.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283487).
Statutenänderung:
12.12.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 12.12.2014.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bruno, von Wiliberg, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haltmeier, Reto, von Degersheim, in Salmsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Rudolf, von Wiliberg, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stirnimann, Felix, von Ruswil, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.