Reports for Andrew Rene Lang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Andrew Rene Lang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005989960, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
LAL Holding GmbH, bisher in Riehen, CHE-485.332.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675387).
Statutenänderung:
05.03.2024.
Sitz neu:
Rain.
Domizil neu:
Bödeli 2, 6026 Rain.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Andrew Rene, von Stadel, in Rain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arisdorf].
Publication number: HR02-1005725028, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baumontagen von Gunten GmbH, in Rickenbach (SO), CHE-115.634.705, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005267046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Stephan, von Sigriswil, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Karl Baur Treuhand GmbH (CHE-197.049.861), in Hunzenschwil, Revisionsstelle;
Müller, Ferdinand, von Ruswil, in Hägendorf, mit Einzelprokura;
Segrada, Diego Carlo, von Winterthur, in Hunzenschwil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LAL Holding GmbH (CHE-485.332.582), in Riehen, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lang, Andrew Rene, von Stadel, in Arisdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bovadis Partner Treuhand AG (CHE-107.984.988), in Schaffhausen, Revisionsstelle;
Lang, Maria-Lucia, von Ried-Brig, in Arisdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Prodorutti, Yves, von Oberdorf (BL), in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1005675387, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
LAL Holding GmbH, in Riehen, CHE-485.332.582, Lörracherstrasse 86, 4125 Riehen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, sich an solchen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lang, Andrew Rene, von Stadel, in Arisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.