Reports for Fridolin Laager-Badertscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fridolin Laager-Badertscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1091025, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft (LBG) Glarnerland und Umgebung, in Glarus Nord, CH-160.5.002.596-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, S. 0, Publ. 7056290).
Statutenänderung:
02.04.2013.
Firma neu:
Genossenschaft für Ländliches Bauen Glarnerland (GLB Glarnerland).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet in erster Linie das Genossenschaftsvermögen. Überdies haften die Mitglieder persönlich bis zu einem Höchstbetrag von CHF 3'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laager-Badertscher, Fridolin, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Jöhl-Streiff, Fridolin, von Amden, in Amden, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser-Stucki, Martin Balthasar, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: Hauser-Stucki, Martin, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Büsser, Marcel, von Amden, in Amden, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laager, Fridolin, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6173586, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft (LBG) Glarnerland und Umgebung, in Näfels, CH-160.5.002.596-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 8, Publ. 4443988).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden. Mit Erklärung vom 04.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser-Berther, Hans Peter, von Näfels, in Näfels, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laager-Badertscher, Fridolin, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: von Mollis, in Mollis];
Fischli-Fässler, Stefan, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: von Näfels, in Näfels, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischli-Fischli, Niklaus, von Glarus Nord, in Benken SG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Näfels, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Schiesser-Spörri, Stefan, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Linthal, in Linthal];
Schiesser-Steiner, Peter, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Linthal, in Linthal];
Lattmann, Gottfried, von Glarus Nord, in Bilten (Glarus Nord), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Bilten, in Bilten];
Hauser-Stucki, Martin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.