Reports for Thomas Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5650462, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Magic Hotel GmbH, in Luzern, CH-100.4.022.564-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 15.09.2000, S. 6326).
Statutenänderung:
19.05.2010.
Domizil neu:
Unter der Egg 5, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Betrieb des Hotels Magic, in Luzern;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgütern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.05.1999 übernahm die Gesellschaft von Hans Studer, von Schüpfheim, in Luzern, eine Réceptions-Theke inkl. Arbeitsfläche und Bürokorpus im Werte und zum Preise von CHF 10'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wurde.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.05.1999 übernahm die Gesellschaft von Andrea Maurer, von Eppenberg-Wöschnau, in Meggen, ein Fahrzeug Marke Renault 5 GTE, Jahrgang 1990, EDV und Büromaschinen sowie diverse Bettrahmen inkl. Inhalt, alles gemäss separater Liste, im Werte und zum Preise von CHF 40'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wurde.]. Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Thomas, von Hergiswil NW, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Andrea, von Eppenberg-Wöschnau, in Meggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 50'000.--].