Reports for Markus Kundert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Kundert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004543031, Commercial Registry Office St. Gallen
Kundert AG Jona, in Rapperswil-Jona, CHE-105.965.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3276371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kundert, Pascal Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kundert, Markus, von Hombrechtikon und Glarus, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Dominic, von Marbach (SG), in Mollis (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kundert AG Feldbach, bisher in Hombrechtikon, Einkauf, Produktion, Verkauf von technischen Kunststoff-Halbzeugen/Fertigteillen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.129 vom 6.7.1995, S.3790).
Statutenänderung:
18.6.1996.
Firma neu:
Kundert AG Jona.
Sitz neu:
Jona.
Domizil neu:
Buechstrasse 33, 8645 Jona.
Zweck neu:
Einkauf, Produktion, Verkauf von technischen Kunststoff-Halbzeugen/Fertigteilen und von metallischen und nichtmetallischen Zahnrädern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
Fr.3000000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.3000000.
Aktien neu:
30000 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 2000 Namenaktien zu CHF 100, (Stimmrechtsaktien), 2800 Namenaktien zu CHF 1000].
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 08.03.1974 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Übernahme von Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft "Kundert & Co", in Hombrechtikon, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1973 zum Preise von CHF 1373160.60, wovon CHF 1000000 auf das Grundkapital angerechnet werden.).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweiter, Hansrudolf, von Männedorf, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kundert, Heinz, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kundert, Heinz jun., von Hombrechtikon, in Gossau ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kundert, Markus, von Hombrechtikon, in Bubikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kundert, Stefan, von Hombrechtikon, in Bubikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Fausch, Madeleine, von Zürich, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Grüniger, Fritz, von Altendorf, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Hans L. Zanoni AG für Steuer- & Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG, Revisionsstelle (wie bisher);
Baumgartner, Werner, von Hasle bei Burgdorf, in Schweizersholz, mit Kollektivprokura zu zweien.