Reports for Hans Kummer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Kummer
Newest SOGC notifications: Hans Kummer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005253209, Commercial Registry Office Berne, (36)
Solidaritätsstiftung Bildung Bern, in Bern, CHE-114.625.744, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Hans, von Krattigen, in Krattigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schranz, Simon, von Adelboden, in Praz (Vully) (Mont-Vully), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zryd, Andrea, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AAA services Treuhand GmbH (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Roland, von Innertkirchen, in Erlenbach im Simmental, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi Joss, Katharina, von Sumiswald, in Bätterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Kaspar, von Kölliken, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wessel, Marc-André, von Le Locle, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Publication number: HR01-1005090442, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ueli Kummer GmbH, in Krattigen, CHE-324.595.790, Wilerhalteweg 16, 3704 Krattigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaften bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bau- und Gartenbereich, insbesondere die Ausführung von Grab- und Baggerarbeiten, Baum- und Gartenpflege, Forstarbeiten und den Bau von Stützmauern. Sie bezweckt zudem die Bearbeitung und den Verkauf von Brennholz, den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten sowie die Vermietung von Maschinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 28.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kummer, Hans, von Krattigen, in Krattigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kummer, Ulrich, von Krattigen, in Krattigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3532405, Commercial Registry Office Berne, (36)
LEBE Solidaritätsstiftung, in Bern, CHE-114.625.744, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Daniel V., von Arni (BE), in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg Treuhand, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert, Christian, von Les Verrières, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kummer, Hans, von Krattigen, in Krattigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AAA services Meier + Franzelli (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle.